ymddiriedolwyr THE NOAH ENTERPRISE (NEW OPPORTUNITIES AND HORIZONS)
Rhif yr elusen: 1059672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOYD CONAWAY | Cadeirydd | 03 November 2022 |
|
|||||||
Clare Morris | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||||
Darren Parkhouse | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||||
Dr Stephen Gill | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||
LUKE BAILEY | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||||
Patsy Mills | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||||
PETER EDWARD CHRISTMAS | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||||
Oliver Michael Bloor | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.