THE FRIENDS OF HYLANDS HOUSE

Rhif yr elusen: 1059969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Friends shall be the preservation and improvement of the listed building - Hylands House, Chelmsford - together with the associated park, for the benefit of the public and the promotion of its use by the public, through the activities of a group of friends.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25,432
Cyfanswm gwariant: £13,844

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mrs Chris Rycroft Cadeirydd 11 April 2017
Dim ar gofnod
Alan Michael Mayo Ymddiriedolwr 02 January 2024
Dim ar gofnod
Valerie Chiswell Ymddiriedolwr 12 March 2023
GREAT BADDOW PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
MRS H PUGH FOR SUNDAY OR DAY SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
DEAN BRAMSTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF CHELMSFORD MILDMAY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Paul Wickenden MA,AMA,FSA Ymddiriedolwr 02 August 2021
COLCHESTER ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
COLCHESTER MUSEUMS DEVELOPMENT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ESSEX SOCIETY FOR ARCHAEOLOGY AND HISTORY
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD OSCROFT MBE Ymddiriedolwr 02 August 2021
Dim ar gofnod
Beryle May Cornell Ymddiriedolwr 02 August 2021
Dim ar gofnod
Ann Elizabeth Bell Ymddiriedolwr 16 July 2019
THE U3A CHELMSFORD
Derbyniwyd: Ar amser
South Thames Colleges Group Educational Trust
Derbyniwyd: Ar amser
MUSEUM OF POWER
Derbyniwyd: Ar amser
Cynthia Jacqueline Walker Ymddiriedolwr 11 April 2017
Dim ar gofnod
MRS ROS COLERIDGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR STAN KALUZA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £31.06k £13.34k £16.02k £40.03k £25.43k
Cyfanswm gwariant £48.83k £39.88k £13.12k £30.07k £13.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
28 BRITTEN CRESCENT
CHELMSFORD
CM2 7ER
Ffôn:
01245609508