LEEDS INVOLVING PEOPLE

Rhif yr elusen: 1060138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support service users and carers, through involvement, to influence local health, social care and community services at a strategic level.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £276,901
Cyfanswm gwariant: £261,013

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Calderdale
  • Dinas Bradford
  • Dinas Caerefrog
  • Dinas Leeds
  • Dinas Sheffield
  • Dinas Wakefield
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • LEEDS INVOLVEMENT PROJECT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Garry Fitt Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Paul Abraham Ymddiriedolwr 26 April 2024
THE JAMES BURKE FOUNDATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 463 diwrnod
Russell Williams Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Gill Rachel Keddie Ymddiriedolwr 09 November 2023
Dim ar gofnod
Dr Margaret Fraser Wilkinson Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Tessa Francis Ymddiriedolwr 04 November 2016
ST CHRISTOPHER (ST KITTS) AND NEVIS ASSOCIATION (LEEDS)
Derbyniwyd: Ar amser
LEEDS WEST INDIAN CENTRE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEEDS NORTH AND EAST METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 212 diwrnod yn hwyr
Prem Singh Duggal Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
PAUL LANDEY Ymddiriedolwr 04 November 2015
VOLUNTARY ACTION - LEEDS
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF SHIRE VIEW
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEEDS SOCIETY FOR DEAF AND BLIND PEOPLE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £180.99k £202.77k £322.91k £402.58k £276.90k
Cyfanswm gwariant £189.99k £190.83k £266.33k £396.33k £261.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £46.67k N/A £206.13k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £46.67k £8.49k £3.13k £2.10k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Mawrth 2022 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 09 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 09 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Suite 5
Unity Business Centre
26 Roundhay Road
Leeds
West Yorkshire
LS7 1AB
Ffôn:
01132374508