ymddiriedolwyr LEEDS INVOLVING PEOPLE
Rhif yr elusen: 1060138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Fitt | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Paul Abraham | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|||||||
Russell Williams | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||
Gill Rachel Keddie | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
Dr Margaret Fraser Wilkinson | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||
Tessa Francis | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|||||||
Helen Crockett | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Prem Singh Duggal | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
PAUL LANDEY | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.