ymddiriedolwyr PENINSULA MEDICAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1060423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ADRIAN COPPLESTONE | Cadeirydd | 17 July 2017 |
|
|
||||
Dr Sophia Ruth Wrigley | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Dr Edward Martin Brooke | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Professor Peter Cyril Whitfield | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|||||
Geoffrey Alan Beak | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
Prof. Christopher Terence Lewis MBE FRCS | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||
Peter Graham Vosper | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Richard Hugh Galabin Michelmore | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
DENIS CHARLES WILKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.