Ymddiriedolwyr BISHOPSGATE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1060511

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiian Marriott | Cadeirydd | 20 June 2016 |
|
|
||||
James Jordan | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Stuart Key | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Walton Harvey | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sophie Banks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Conrad Marais | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Dr Jayne Symons | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Harrison | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Dudley Mills | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Claire Robertson | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
Marc David Fisher | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.