Hanes ariannol SAT-7 UK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1060612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01m | £2.21m | £2.34m | £2.19m | £2.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.12m | £2.03m | £2.22m | £2.24m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £2.18m | £2.32m | £2.16m | £2.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.46k | £2.87k | £1.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13k | £1.48k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.21k | £21.87k | £16.00k | £20.34k | £24.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.72k | £4.72k | £6.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £102.92k | £35.80k | £87.33k | £80.13k | £258.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.77m | £1.81m | £1.80m | £1.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £298.53k | £265.44k | £406.09k | £439.56k | £545.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.98k | £9.76k | £13.51k | £15.57k | £20.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.23m | £1.31m | £1.43m | £1.40m | £1.50m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £1.34k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.