YORKSHIRE GARDENS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conserve and foster Yorkshire's garden, park and designed landscape heritage. Volunteers undertake research and recording, advice and assist with conservation, support horticulture in schools. Some grants are made for conservation and schools projects in Yorkshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER CHARLES WEBB | Cadeirydd | 04 April 2020 |
|
|||||
Dr Camilla Jane Allen | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Trevor James Nicholson | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Michael Brendan Mowforth | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR GILLIAN MARY PARKER | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|||||
Roger Lambert | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Madalyn Joy Hughes | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Victoria Price | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
PENELOPE DAWSON-BROWN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE JANE HEPWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.19k | £7.89k | £14.08k | £19.87k | £14.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.55k | £8.65k | £11.92k | £22.45k | £19.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 20 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 SEPTEMBER 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31 MARCH 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/03/2015 AS AMENDED ON 12 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 APR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (1) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH GARDEN LAND. (2) TO PROMOTE THE PROTECTION, CONSERVATION AND APPROPRIATE TREATMENT OF WHATEVER GARDEN LAND MAY EXIST OR HAVE EXISTED IN AND AROUND THE COUNTIES OF NORTH YORKSHIRE, SOUTH YORKSHIRE, EAST YORKSHIRE AND WEST YORKSHIRE FOR THE EDUCATION AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC. 1.2 THIS PROVISION MAY BE AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION BUT ONLY WITH THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMISSION. "GARDEN LAND" MEANS GARDEN, PARK AND DESIGNED LANDSCAPE AND PLACES USED FOR RECREATION OF HIGH AMENITY AND EDUCATIONAL VALUE IN A NATIONAL, REGIONAL, COUNTY OR LOCAL CONTEXT. IT INCLUDES ENCLOSURES, BOUNDARIES, EARTHWORKS, PARK AND GARDEN BUILDINGS, OTHER STRUCTURES AND ERECTIONS AND ASSOCIATED PLANT, MACHINERY AND SYSTEMS, SCULPTURE, GARDEN AND PARK FURNITURE, ORNAMENTAL WOODLAND, PLANTING, GATES, IRONWORK, DRIVES, PATHS AND ROADWAYS, LAKES, WATER COURSES, MEADOWS, AND INCLUDES LAND ASSOCIATED BY VIEW, MANAGEMENT OR OTHERWISE WITH GARDEN LAND. AMENITY AND EDUCATIONAL VALUE? IN RELATION TO GARDEN LAND MEANS LAND WHICH HAS INTEREST: FOR ITS AESTHETIC VALUE OR ITS VALUE AS A WORK OF ART; FOR ITS HISTORIC INTEREST. GARDEN LAND IS OF HISTORIC INTEREST WHEN: IT DEMONSTRATES SOME SIGNIFICANT ASPECT OF THE HISTORY OF GARDEN LANDS. IT HAS SIGNIFICANT HISTORICAL ASSOCIATIONS. IT HAS GROUP VALUE WITH BUILDINGS, MONUMENTS OR OTHER LAND AND THE GROUP IS OF HISTORIC INTEREST. FOR ITS HORTICULTURAL, ARBORICULTURAL, SILVICULTURAL QUALITIES OR POTENTIAL. FOR ITS ARCHITECTURE. FOR ITS SCENIC VALUE. FOR ITS NATURE CONSERVATION QUALITY OR POTENTIAL. FOR ITS ARCHAEOLOGICAL VALUE
Maes buddion
NORTH YORKSHIRE,SOUTH YORKSHIRE, EAST YORKSHIRE AND WEST YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UHY Calvert Smith
Heritage House
Murton Way
Osbaldwick
York
YO19 5UW
- Ffôn:
- 01904557570
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window