THE LONGFORD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By making grants to organisations the charity helps the general public by promoting general charitable purposes and religious activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY MAURICE BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISON JANE BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MIRIAM ELIZABETH BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA LUCY BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM EDWIN BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.10k | £124.30k | £120.20k | £120.20k | £126.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.30k | £117.38k | £116.25k | £120.76k | £120.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Rhagfyr 2024 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 03 Rhagfyr 2024 | 302 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 9/12/96
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND THE INCOME THEREOF [INCLUDING ANY INCOME ACCRUING OR ACCRUED AT THE SETTLEMENT BUT NOT RECEIVED BY THE PERSON SETTLING THE SAME] UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE SAID INCOME AND [IF AND SO OFTEN AS THE TRUSTEES THINK FIT] THE WHOLE OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND AS THEY SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES [WHICH WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TERMS SHALL INCLUDE ANY CHARITABLE TRUSTS INSTITUTIONS FOUNDATIONS OR OTHER ORGANISATIONS] IN THE UNITED KINGDOM OR IN ANY OTHER PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT PROVIDED THAT NOTHING CONTAINED IN THIS DEED SHALL AUTHORISE THE TRUSTEES TO APPLY ANY PART OF THE TRUST FUND OR THE INCOME THEREOF TO OR FOR THE BENEFIT OF ANY OBJECTS OR PURPOSES AS AFORESAID SAVE THOSE REGARDED AS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LOOMSWOOD FARM
HASKETON
WOODBRIDGE
IP13 6JW
- Ffôn:
- 01473735456
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window