Ymddiriedolwyr Denham Village School Fund
Rhif yr elusen: 1060995

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Clayton | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Emily Dugan | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Seema Sharma | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Denise O Shea | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Carl Ford | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
David Matthews | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Jennifer Holden | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Emily Harrison | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
BRUCE GOODWIN | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.