ymddiriedolwyr THE FEDERATION OF BRITISH ARTISTS
Rhif yr elusen: 200048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Jane Ellison | Cadeirydd | 03 October 2023 |
|
|
||||
Luis Michael Morris | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Benjamin Gordon Tobias Ward | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||
Maxine Lesley Angus | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Carolyn Frances Simpson | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Martin Philip Howarth | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
MICHAEL FRANCIS DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Richard Timothy Rees | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Nicholas David Glazebrook | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Eela Devani | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Robin Hazlewood | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Alastair Adams | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.