ymddiriedolwyr THE RICHMOND FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 200453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielle Oum | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|||||
Carolyn Regan | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Paul John Najsarek | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Susan Anne Moore | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Maureen Hopcroft | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Ian Edward Ayling | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|||||
Kapil Bakshi | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Jonathan Royle | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Dr Rachel Perkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.