Hanes ariannol KING'S MEDICAL RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 200539
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.59k £31.47k £26.68k £19.22k £36.05k
Cyfanswm gwariant £335.81k £74.36k £8.81k £461.48k £62.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A