Hanes ariannol ROTARY CLUB OF WORTHING'S COMMUNITY SERVICE FUND

Rhif yr elusen: 200629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.52k £7.76k £7.78k £4.27k £17.29k
Cyfanswm gwariant £13.93k £10.86k £7.19k £7.66k £16.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A