ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF THE HASLEMERE AND DISTRICT HOSPITAL
Rhif yr elusen: 200656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY PARRY | Cadeirydd | 07 June 2010 |
|
|||||||
Douglas Paul Streatfield | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Dr Janet French | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Brenda Roper | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||||
Penny Bradley | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||||
LINDA DONALDSON | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||||
Dr Mark Hurst | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|||||||
BOB MONTEATH | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|||||||
JOHN STUART ORR | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|||||||
MARTIN COAKLEY | Ymddiriedolwr | 07 June 2010 |
|
|||||||
Janet Steward | Ymddiriedolwr | 18 May 1992 |
|
|
||||||
ANTHEA VALENTYN BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS CARLIE JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS JOSSIE MCCARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARTHUR SYDNEY BEECHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBERT ARTHUR KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROLINE MICHELLE WARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.