Hanes ariannol HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 201081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.36m | £6.35m | £6.70m | £7.46m | £10.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.87m | £4.82m | £4.88m | £5.62m | £6.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £981.65k | £981.27k | £1.27m | £650.11k | £2.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £447.41k | £320.78k | £504.23k | £1.37m | £382.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03m | £967.14k | £1.26m | £765.79k | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £276.59k | £403.79k | £280.79k | £399.60k | £229.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.02m | £4.88m | £5.02m | £6.12m | £7.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.51k | £38.54k | £37.26k | £38.58k | £27.36k | |
|
Incwm - Arall | £5.39k | £65.23k | £101.21k | £137.96k | £1.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £650.32k | £376.00k | £859.11k | £331.65k | £1.92m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £4.24m | £4.38m | £5.07m | £5.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £469.17k | £578.18k | £499.45k | £548.33k | £661.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.09k | £77.62k | £82.94k | £87.07k | £99.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £40.51k | £18.22k | £68.86k | £165.49k | £200.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.