ymddiriedolwyr SILVERTON PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 201255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ISAAC | Cadeirydd | 23 June 2013 |
|
|
||||||||||
Duncan Harrington | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||||
Vicki Maylan | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Paul Anthony Kingdom | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|||||||||||
Adrian Neil Bolt | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||||||||
JAMES BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||||||||
SUE TUCKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.