Ymddiriedolwyr THE AUGUSTA WILDER ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 201414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cathryn Hayes Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
Katrina Anne-Marie Reading Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
Sarah Rowe Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
David James Langdon Ymddiriedolwr 14 August 2024
WORSLEY'S ALMSHOUSES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Nicola Jane Newton Ymddiriedolwr 22 April 2023
Dim ar gofnod
Mike Drinkwater Ymddiriedolwr 30 January 2023
Dim ar gofnod
Rev Heath Monaghan Ymddiriedolwr 24 November 2021
Dim ar gofnod