ymddiriedolwyr THE DUCHESS OF SOMERSET'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 202650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKE JOHN SOMERSET | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Susan Eileen Cranstone | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||||||||
Henrietta Geary | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||||||
Mrs Joanna Gail Cowley | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||||||||
Dr RODNEY OWEN JONES | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|||||||||||
CHRISTOPHER COOKE | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|
||||||||||
Martin Gibson | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
RICHARD MARCUS NOCTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
ANNE OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.