Hanes ariannol AXBRIDGE TOWN TRUST

Rhif yr elusen: 202880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.03k £27.43k £12.25k £27.41k £12.15k
Cyfanswm gwariant £19.68k £13.37k £14.10k £9.38k £8.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.45k £22.10k N/A £5.76k £3.94k