ymddiriedolwyr AXBRIDGE TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 202880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER SCOTT | Cadeirydd | 12 March 2014 |
|
|
||||
Sarah Jane Godwin | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Terence Arthur Beasley | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Chard | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Grahame Paine | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
MIKE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
RIC CANHAM | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
LESLIE JAMES STANLEY | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
RICHARD PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GRAHAM PAGE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.