ymddiriedolwyr THE GLOUCESTERSHIRE SOCIETY
Rhif yr elusen: 203159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS MICHAEL HORNBY | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|||||||
Jonathan Tippet Seymour Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
Dorothy Veronica Oakes | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||||
Michael Dobson | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||
Daisy Berkeley | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||
Moira Garner | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||
Alexander Hugh Edward Campbell | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||||
Andrew Tabor | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||||
Richard Boggis-Rolfe | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||||
Tim Ross | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||||
Christopher White | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Julia Thomas | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||||
Barbara Tregear | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||||
Michael Strong | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||||
Jane Jenner-Fust | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|
||||||
David Skinner | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
George White | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.