Hanes ariannol COXLEY MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 203274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.02k £22.90k £12.54k £16.53k £15.64k
Cyfanswm gwariant £4.36k £4.39k £10.26k £18.58k £14.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.76k N/A N/A N/A