ymddiriedolwyr KATHARINE CHAPPELL CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 203732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Leonard James Jeffery | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
Carol Shirley Elizabeth de-Beger | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||||
JENNIFER STEPHANIE MCGILVARY | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||||
Dr David John Tyers | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|||||||
Rev Robert Mark Eastwood Dewing | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
PETER HENRY BURDEN | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.