Hanes ariannol CHILDREY WELFARE TRUST

Rhif yr elusen: 203792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024 31/03/2025
Cyfanswm Incwm Gros £674 £674 £1.05k £800 £876
Cyfanswm gwariant £1.24k £457 £797 £1.08k £703
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A