THE FRIENDS OF THE PRINCESS OF WALES HOSPITAL ELY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds for the purpose of providing additional services, comforts and equipment as deemed necessary and appropriate by the trustees in consultation with the hospital management.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1083876 EAST ANGLIAN AIR AMBULANCE
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119279 MAGPAS
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1133354 ARTHUR RANK HOSPICE CHARITY
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1069284 EAST ANGLIA'S CHILDREN'S HOSPICES
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148000 SERV SUFFOLK & CAMBRIDGESHIRE
- 22 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1077265-1 ST JOHN AMBULANCE
- 29 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 22 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE FRIENDS OF TOWER AND ST JOHNS HOSPITALS (Enw blaenorol)
- THE FRIENDS OF TOWER HOSPITAL, ELY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £649 | £209 | £1.25k | £954 | £954 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37k | £2.39k | £5.29k | £1.68k | £1.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | 17 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2018 | 18 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2017 | 08 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH NOVEMBER 1962 AS AMENDED 20TH NOVEMBER 1982 AND 10 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SERVICES COMFORTS OR EQUIPMENT FOR THE PATIENTS OF THE PRINCESS OF WALES HOSPITAL ELY.
Maes buddion
ELY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window