Hanes ariannol THE BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 204536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/12/2018 | 21/12/2019 | 21/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.97k | £836.38k | £854.08k | £865.84k | £879.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £765.23k | £805.49k | £750.22k | £901.24k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £200 | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £829.97k | £836.38k | £854.08k | £865.64k | £878.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £577.38k | £582.67k | £575.03k | £565.49k | £703.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £186.85k | £221.82k | £174.19k | £334.75k | £369.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.68k | £32.09k | £35.34k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £313.44k | £547.01k | £538.21k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £186.85k | £217.66k | £660 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.