ymddiriedolwyr THE BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 204536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM GEORGE ISAAC | Cadeirydd |
|
||||||
Sadie Louise Green | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Shirley Jean Langford | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Peter Ralph Sims | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
JUDE GUBB | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
JAMIE MCKENZIE | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
SALLY JOY ELLIS | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH JUNKISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLIVER CHOPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHRISTIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ERIC ARTHUR HUBBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.