Ymddiriedolwyr THE POOR'S LAND
Rhif yr elusen: 204546

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL BRETT COLLARD | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|
||||
Emma Greatorex | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Sarah-Louise Middleton | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Brendan Goodjohn | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jonathon Allen | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Elliott Spray | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Susan Griffin | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Anna Wilson | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|||||
Anne Penelope MAYO | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.