FEOFFEE OR TOWN ESTATES

Rhif yr elusen: 204715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RELIEF OF POOR

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £12,877
Cyfanswm gwariant: £13,360

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OUNDLE FEOFFEES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sian Fytche Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Andrew Clive Middleditch Ymddiriedolwr 01 January 2021
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Justin Dennis Jeffrey Ymddiriedolwr 01 January 2021
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Philippa Katharin Faith Peile Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Tristan George Ashby Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Gareth David Brown Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Rev Stephen Webster Ymddiriedolwr 07 June 2014
Dim ar gofnod
John Pick Ymddiriedolwr
VOLUNTEER ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ROBERT GENT Ymddiriedolwr
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
IAN GOLDSMITH Ymddiriedolwr
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP MICHAEL AMPS Ymddiriedolwr
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET BERRY Ymddiriedolwr
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LEONARD GEORGE JOHNSON Ymddiriedolwr
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.10k £7.38k £7.42k £7.58k £12.88k
Cyfanswm gwariant £6.00k £5.90k £6.87k £6.87k £13.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Tachwedd 2022 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
INDENTURE OF LEASE AND RELEASE DATED 9/07/1828 AND 10/07/1828
Gwrthrychau elusennol
FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
OUNDLE
Hanes cofrestru
  • 30 Ebrill 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 WEST STREET
OUNDLE
PETERBOROUGH
PE8 4EF
Ffôn:
01832 273502
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael