WALTHAM ST LAWRENCE CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote any charitable purpose in the Parish, the area of benefit. The Charity comprises:1.Foot Knight & Newbery Relief in Need.2.Wandesford & How Educational.3.Beale and Braybrooke Relief in Sickness. The objects are to relieve persons in need, hardship, distress; to promote education and training, with priority to under 25s; and to help those who are sick, convalescent, disabled & infirm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 18 Mai 1962: Cofrestrwyd
- NEWBERRY, FOOT AND KNIGHT CHARITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Edwina Aldred | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Francesca Claudine Seligman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Lyman | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Jeremy Thomas McEvett | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
REVEREND CHARLES MASON | Ymddiriedolwr | 11 September 2016 |
|
|
||||
Polly Pollecut | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN KOHL | Ymddiriedolwr | 04 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.48k | £33.57k | £46.18k | £42.44k | £44.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.77k | £25.99k | £72.57k | £42.16k | £49.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 18/03/2009 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12/04/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (1) TO RELIEVE PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; AND (2) TO RELIEVE PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED OR INFIRM BY RELIEVING THEIR SUFFERING OR ASSISTING THEIR RECOVERY. (3) TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT ; PRIORITY WILL BE GIVEN TO THOSE WHO ARE UNDER THE AGE OF 25; AND (4) THE TRUSTEES MAY RELIEVE THOSE ELIGIBLE FOR ASSISTANCE BY: (A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE ELIGIBLE FOR ASSISTANCE. (D) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
PARISH OF WALTHAM ST LAWRENCE
Elusennau cysylltiedig
- 18 Mai 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Paddock View
Broadmoor Road
WALTHAM ST. LAWRENCE
READING
RG10 0RF
- Ffôn:
- 01189343629
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window