ST LAURENCE RELIEF IN NEED TRUST

Rhif yr elusen: 205043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The net yearly income is applied in relieving persons resident in the area of the Ancient Parish of St. Laurence, Reading, who are in conditions of need, hardship or distress. If the said yearly income is not required for application as above the Trustees may apply the same in like manner in relieving persons resident in the County Borough of Reading, who are in the same circumstances.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £64,568
Cyfanswm gwariant: £71,844

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Reading

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST LAURENCE CHARITIES FOR THE POOR (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Richard Jones Cadeirydd 19 November 2019
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Lee Richard Smith Ymddiriedolwr 04 July 2021
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Naomi Ann Brown Ymddiriedolwr 27 September 2020
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Elizabeth Pearse Ymddiriedolwr 23 April 2017
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA THOMAS Ymddiriedolwr 01 January 2015
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
READING COMMUNITY WELFARE RIGHTS UNIT
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Charles Burrows Ymddiriedolwr 21 June 2012
WEST BERKSHIRE MARRIAGE GUIDANCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
OLD REDINGENSIANS ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ST LAURENCE ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GORDON PALMER MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROSEMARY PHYLLIS WILLIAMS Ymddiriedolwr
CHURCH LANDS AND JOHN JOHNSON'S ESTATE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.57k £65.88k £57.84k £66.79k £64.57k
Cyfanswm gwariant £73.19k £74.10k £63.50k £43.89k £71.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 16 DECEMBER 1941 AS AMENDED BY SCHEME DATED 4 JANUARY 1972
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF ST LAURENCE
Hanes cofrestru
  • 05 Mawrth 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
VALE & WEST
26 QUEEN VICTORIA STREET
READING
RG1 1TG
Ffôn:
01189573238
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael