Ymddiriedolwyr NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES OF ST ANDREWS STREET BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 205094
Up to date (44 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Paul Warren | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Elizabeth Rademeyer | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Alison Mary Brock | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Rev Stephen Langford | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Christine Thomason | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|||||
Jack Michael Boyns | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|||||
Dr Kenjiro Hori | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.