STOCKBURN MEMORIAL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 205120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Financial assistance to people who are both sick and poor residing in the former Borough of Kettering.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £10,940
Cyfanswm gwariant: £13,125

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mai 1962: Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Edward Lamb Cadeirydd 03 February 2020
MRS G A H GRUNDY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LAMB (WARKTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SUNNYLANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WARKTON CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr Beverley Margaret Wright Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Cllr Margaret Anne Don Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Rev PETER DOUGLAS STRONG Ymddiriedolwr 05 October 2020
TIMSON FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Robert Bertin Ymddiriedolwr 03 February 2020
NORTHAMPTONSHIRE AREA QUAKER MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Barbara Watts Ymddiriedolwr 04 February 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.63k £10.38k £10.67k £10.78k £10.94k
Cyfanswm gwariant £11.37k £9.02k £11.20k £14.78k £13.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 18 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 26 OCTOBER 1954
Gwrthrychau elusennol
SUBSIDIARY REMOVED AND AMALGAMATED INTO SUBSIDIARY 2. SEE SCHEME FOR DETAILS FOR THE BENEFIT OF SICK POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
TOWN OF KETTERING
Hanes cofrestru
  • 03 Mai 1962 : Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stockburn Memorial Trust Fund
c/o Lamb and Holmes
West Street
Kettering
Northamptonshire
NN16 0AZ
Ffôn:
07528022611