Hanes ariannol VISCOUNTESS BARRINGTON'S HOMES FOR DISABLED EX-SERVICEMEN AND WOMEN

Rhif yr elusen: 205219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.58k £66.05k £86.96k £86.84k £98.04k
Cyfanswm gwariant £34.38k £169.14k £107.24k £246.03k £271.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A