Dogfen lywodraethu COLLEGE OF ST BARNABAS
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 24 MARCH 1899 AS AMENDED 31 JANUARY 1950 AND CERTIFICATION OF CORPORATION 22 MARCH 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 DECEMBER 1996, AMENDED 17 DECEMBER 1999, 21 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE PERMANENT HOMES FOR THOSE DETAILED IN SUB-PARAGRAPH (D) WHO ARE RETIRED FROM WORK OR WHO ARE INCAPACITATED BY DISABILITY, DISEASE OR OTHER CAUSES ON THE UNDERSTANDING THAT THE FIRST PRIORITY SHOULD ALWAYS BE GIVEN TO RETIRED CLERGY AND THEN THEIR SPOUSES, WIDOWS OR WIDOWERS (SEE CLAUSE 3 FOR FURTHER OBJECTS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.