SONNING AND DISTRICT WELFARE AND EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Welfare support for individuals in need or distress
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Rydychen
- Wokingham
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1976: Cofrestrwyd
- SONNING AND DISTRICT WELFARE TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMIE TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||
KATRIN LISA HARDING | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Anthony Walker | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Bethan J OWEN | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Philip Sherwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Hilary Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
DARREN SMITH | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
SUSAN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
JUDY BALDWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jane Diwell | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PENNY FEATHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92k | £1.87k | £1.87k | £1.84k | £1.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28k | £1.82k | £1.82k | £2.28k | £1.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 15 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18 JUNE 1976 AS AMENDED BY SCHEME OF 26TH AUGUST 1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24 JUNE 2009 AND 9 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ASSISTANCE TO INDIVIDUALS UNDER 25 YEARS WHO ARE IN FULL TIME EDUCATION, WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
School Cottage
Thames Street
Sonning
Reading
RG4 6UR
- Ffôn:
- 01189693741
- E-bost:
- sue.bradley@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window