ymddiriedolwyr ALLOTMENT IN LIEU OF COMMON RIGHTS
Rhif yr elusen: 205824
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PEARCE | Cadeirydd | 22 June 2004 |
|
|||||
SALVATORE SORCE | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Rev Eugene Edward Hanshaw | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|||||
ANDREW GORDON MORRISON | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
BRIAN CLAXTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
PAUL NICHOLAS SEEBY | Ymddiriedolwr | 27 May 2003 |
|
|||||
MURRAY ARNOLD CAMPBELL SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.