ymddiriedolwyr COMBAT STRESS
Rhif yr elusen: 206002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILES PEEL | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|
||||
NEERAJ KAPUR | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Dr John Gaffney | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rorie Evans | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Douglas Ian Campbell | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
George Edward Osborne | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Dr Carole Allan | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Jane McCue | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
GRAHAM WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Mark Izatt | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|||||
Sally Goldthorpe | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.