Hanes ariannol THE WOMEN'S ROYAL ARMY CORPS ASSOCIATION (INCORPORATING QUEEN MARY'S ARMY AUXILIARY CORPS AND AUXILIARY TERRITORIAL SERVICE COMRADES ASSOCIATION)

Rhif yr elusen: 206184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £325.73k £278.35k £330.84k £347.36k £525.88k
Cyfanswm gwariant £514.57k £406.42k £510.87k £600.69k £652.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £283.33k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £763
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £236.38k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £5.41k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £145.91k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £625.14k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £27.56k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £22.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £217.35k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £27.56k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0