Hanes ariannol THE ROYAL NAVAL BENEVOLENT TRUST (GRAND FLEET AND KINDRED FUNDS)
Rhif yr elusen: 206243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19m | £5.68m | £5.72m | £6.29m | £7.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.61m | £5.83m | £5.72m | £5.86m | £9.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £534.32k | £508.53k | £503.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £272.70k | £122.88k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.59m | £1.98m | £1.58m | £919.94k | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.30m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £2.48m | £3.03m | £2.92m | £3.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.33m | £1.20m | £1.07m | £1.12m | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £24.83k | £24.61k | £45.77k | £25.86k | £1.65m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.12m | £541.20k | £218.82k | £841.57k | £1.29m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.51m | £5.72m | £5.60m | £5.70m | £8.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.07k | £111.55k | £119.52k | £156.56k | £353.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.35k | £14.98k | £14.97k | £14.34k | £17.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £230.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.