ELIZABETH COOK'S CHARITY

Rhif yr elusen: 206398
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 569 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Income donated to Stansted Trust Funds and distributed to the "poor and needy" of the village.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £38
Cyfanswm gwariant: £20

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Colin Fairweather Ymddiriedolwr 01 June 2021
CHARITY OF HENRIETTA C RAYNSFORTH
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARIA BRENT
Derbyniwyd: Ar amser
KITTY RUSH'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DIONYSIUS PALMER
Derbyniwyd: Ar amser
STANSTED EMERGENCY WAR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Carol Hill Ymddiriedolwr 04 April 2019
KITTY RUSH'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DIONYSIUS PALMER
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARIA BRENT
Derbyniwyd: Ar amser
STANSTED EMERGENCY WAR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH COOKE ( ALIAS CHAPMAN ) AND GERTRUDE PECK
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF HENRIETTA C RAYNSFORTH
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE STILES Ymddiriedolwr 06 June 2012
CHARITY OF HENRIETTA C RAYNSFORTH
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH COOKE ( ALIAS CHAPMAN ) AND GERTRUDE PECK
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARIA BRENT
Derbyniwyd: Ar amser
STANSTED EMERGENCY WAR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KITTY RUSH'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF DIONYSIUS PALMER
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF ROBERT BUCK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £35 £120 £36 £36 £38
Cyfanswm gwariant £66 £58 £40 £22 £20
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 569 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 569 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Mawrth 2022 130 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Tachwedd 2020 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 HARGRAVE CLOSE
STANSTED
CM24 8DL
Ffôn:
01279814706
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael