Hanes ariannol WORLD HORSE WELFARE
Rhif yr elusen: 206658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31m | £7.36m | £8.51m | £8.25m | £16.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63m | £8.05m | £8.01m | £9.49m | £10.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.17k | £128.00k | £154.00k | £42.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.31m | £6.56m | £7.71m | £7.42m | £15.62m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £670.00k | £373.00k | £434.00k | £580.00k | £591.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242.00k | £114.00k | £137.00k | £138.00k | £154.00k | |
|
Incwm - Arall | £93.00k | £306.00k | £232.00k | £117.00k | £107.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.77m | £4.64m | £5.72m | £4.59m | £13.19m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.09m | £6.77m | £6.82m | £7.60m | £7.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.54m | £1.27m | £1.19m | £1.89m | £2.72m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £231.00k | £170.00k | £183.00k | £165.00k | £129.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.00k | £68.00k | £94.00k | £89.13k | £64.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.