Dogfen lywodraethu WORLD HORSE WELFARE
Rhif yr elusen: 206658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED 3 DECEMBER 1993 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 27 APRIL 1999, 5 MARCH 2008 AND 16 JULY 2008 AS AMENDED BY DEED DATED 07 DEC 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND REHABILITATION OF EQUINES IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.