Hanes ariannol CHARITY OF JOHN MARSHALL
Rhif yr elusen: 206780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.38m | £1.22m | £1.27m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.39m | £846.17k | £1.26m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26m | £1.34m | £1.18m | £1.23m | £1.29m | |
|
Incwm - Arall | £42.50k | £41.00k | £41.00k | £41.00k | £44.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £991.07k | £469.20k | £925.72k | £841.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £317.95k | £401.55k | £376.97k | £333.57k | £339.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.87k | £9.57k | £9.61k | £10.86k | £15.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £970.52k | £880.97k | £351.14k | £813.58k | £728.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £273.12k | £357.44k | £330.51k | £290.00k | £296.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.