THE CRANFIELD COURT CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of rented accommodation for retired persons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD HAWKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alison Jayne Farthing | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
G J L EVANS | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
DR Donald J McEllinney | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|||||
INGA LOCKINGTON | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
|
||||
MARY GASKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.55k | £221.31k | £221.60k | £230.28k | £238.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.07k | £152.32k | £173.69k | £264.93k | £212.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF FOUNDATION DATED 14TH SEPTEMBER 1938
Gwrthrychau elusennol
HOMES OR RESIDENCES FOR THE BENEFIT OF DESERVING POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER AND EDUCATION WHO BY REASON OF AGE, INFIRMITY MISADVENTURE ADVERSITY OR OTHERWISE ARE IN REDUCED CIRCUMSTANCES AND OR IN SPECIAL NEED OF HELP OR ASSISTANCE.
Maes buddion
IPSWICH AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ARMSTRONG HOUSE
CHELSWORTH AVENUE
IPSWICH
IP4 3BA
- Ffôn:
- 01473400205
- E-bost:
- cranfieldcourt789@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window