Hanes ariannol FAIRBRIDGE
Rhif yr elusen: 206807
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55m | £11.04m | £11.34m | £12.04m | £11.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £10.94m | £11.46m | £12.29m | £15.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.44m | £4.13m | £3.73m | £4.82m | £4.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07m | £1.43m | £2.03m | £373.51k | £173.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.85m | £5.30m | £5.40m | £5.39m | £4.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182.67k | £177.24k | £113.73k | £59.01k | £50.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.50k | £3.48k | £63.43k | £1.40m | £1.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.55m | £157.00k | £113.22k | £6.05k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.93m | £9.39m | £8.34m | £9.18m | £14.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.30k | £57.40k | £56.39k | £66.36k | £73.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.61m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.40m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.