FAIRBRIDGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support and personal development of excluded and disadvantaged young people aged 13-25 . The charity has with effect from 1 April 2012 merged into the charity The Prince's Trust charity number 1079675
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Cyfanswm incwm:
£11,153,000
Roddion a chymynroddion | £4.98m | |
Weithgareddau elusennol | £4.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £173.00k | |
Buddsoddiadau | £50.00k | |
Arall | £1.46m |
Cyfanswm gwariant:
£15,682,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £14.15m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.53m | |
Gwariant elusennol | £14.15m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55m | £11.04m | £11.34m | £12.04m | £11.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £10.94m | £11.46m | £12.29m | £15.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.44m | £4.13m | £3.73m | £4.82m | £4.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07m | £1.43m | £2.03m | £373.51k | £173.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.85m | £5.30m | £5.40m | £5.39m | £4.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £182.67k | £177.24k | £113.73k | £59.01k | £50.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.50k | £3.48k | £63.43k | £1.40m | £1.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.55m | £157.00k | £113.22k | £6.05k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.93m | £9.39m | £8.34m | £9.18m | £14.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.30k | £57.40k | £56.39k | £66.36k | £73.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.61m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.40m | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.02m | £1.05m | £1.25m | £1.23m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.98m | £1.55m | £2.10m | £1.64m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.59m | £3.57m | £2.84m | £3.66m | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.63m | £1.64m | £1.32m | £1.84m | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 17 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 17 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 12 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 09 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 04 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 04 Ionawr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD SEPTEMBER 1921 AS AMENDED 24TH MARCH 1983, 17TH NOVEMBER 1987, 24TH JUNE 1992, 19 SEPTEMBER 1996, 22ND SEPTEMBER 1999, 22 SEPTEMBER 2005, 15 DECEMBER 2005, 17 OCTOBER 2007 AND 12 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANYãS OBJECTS ARE TO ADVANCE IN LIFE AND SUPPORT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR THOSE WHO ARE IN NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DEPRIVED OR WHO ARE AT THE RISK OF EXCLUSION FROM SOCIETY OR WHO MAY BE IN PHYSICAL OR MENTAL DANGER, THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE, EDUCATION AND TRAINING AND CHALLENGING ACTIVITIES, TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE THE TERM ¶RISK OF EXCLUSION FROM SOCIETY÷ SHALL MEAN BEING EXCLUDED FROM SOCIETY OR PARTS OF SOCIETY AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT, FINANCIAL HARDSHIP, AGE, ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL), SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS, DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, CREED OR SEXUALITY, POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT, RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN, POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS)OR CRIME (EITHER AS A VICTIM OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window