Dogfen lywodraethu THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 206882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER OF 22 APRIL 1930 AS AMENDED 21 DECEMBER 1946, 13 MAY 1954 AND BY-LAWS AND AMENDED 4 MARCH 1968, 21 APRIL 1980, 11 NOVEMBER 1980, 30 JULY 1982 AND 6TH JANUARY 1998 28 MAY 2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL ENGINEERING. (FOR DETAILS PLEASE SEE PARAGRAPH 7 OF THE ROYAL CHARTER).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.