Ymddiriedolwyr HIGH POLYMER RESEARCH GROUP
Rhif yr elusen: 206902
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Dame Athene Donald | Cadeirydd | 28 April 2022 |
|
|||||||||
Professor Lorna Dougan | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||||||
Professor Richard Anthony Lewis Jones | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||||||
Dr Neal St John Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||
Dr Richard Lloyd Anderson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||
Professor Cameron Alexander | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||||||
Dr Matthew Gibson | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||||
Professor R K O'Reilly | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||||
Dr Jerry Winter | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||||
DR ANDREW BURGESS | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||||
Professor Eva Malmstrom Jonsson | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||||||
Dr Gareth Crapper | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.